Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CLAYGATE
Rhif yr elusen: 1128476

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Patrick John Bateman | Cadeirydd | 19 February 2018 |
|
|
||||
Sharon Linney | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|
||||
Monica Beatrice Bennett | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|
||||
Christopher Matthew Polwin | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|
||||
Adrian John Graham-Smith | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|
||||
Richard Llewelyn Toyn | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|
||||
James Andrew Hamper | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|
||||
Gillian Hazel Hall | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|||||
Rev Katherine Trenna Miller | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Robi Sol Elsawey | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Trevor Alexander Smith | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Andrew James Evenden Matthews | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Frances Jane Reeve | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Judy Madavo MBA | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Janet Marion Watkins | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|||||
Simon Tanner | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Mark Kenneth Chapman | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Dr Alison Shine MB BS | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Andrew Clifton | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Victoria Anne Schmidt | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
Andrew Reid | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
||||
BRIAN HOWELLS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN PRESTON CAMERON SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.