FACING AFRICA NOMA LTD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity was previously registered under the reg.no. 1072505 but in March 2009 the Charity changed status to become a charity limited by guarantee. The Charity continues to work to send teams of volunteer surgeons, anaesthetists and nurses to Ethiopia to operate on Noma victims and other facial deformities. For fuller details please also refer to our website, www.facingafrica.org.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Ethiopia
Llywodraethu
- 17 Ebrill 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1068293 THE NOVA CHARITABLE TRUST
- 16 Ebrill 2009: Cofrestrwyd
- 26 Tachwedd 2024: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £135.44k | £85.13k | £53.77k | £46.93k | £154.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £240.47k | £130.28k | £51.72k | £91.15k | £212.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £4.81k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 7 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 7 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 14 Awst 2024 | 106 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 14 Awst 2024 | 106 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 23 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 23 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 31 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 31 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 MARCH 2009
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PERSONS SUFFERING FROM NOMA IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF FREE TREATMENT IN THE FORM OF FACIAL RECONSTRUCTION FREE ACCOMMODATION AND TRAVEL FOR PATIENTS AND THE PROVISION OF HEALTH SERVICES FOR TREATMENT OF VICTIMS LOCALLY.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NIGERIA AND ETHIOPIA.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window