BRAMHALL METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The church operates from the heart of Bramhall, a suburb of Stockport, offering a wide range of activities in pursuit of its objectives. These activities fall into the following broad headings: * Worship and Prayer * Exploring Christianity * Supporting Life's Journey * World and Neighbourhood * Fellowship and Friendship * Involvement in our local community * Children and young people
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £148,109 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Stockport
Llywodraethu
- 27 Gorffennaf 2009: Previously excepted registration
- BMC (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Sarah Parkin | Cadeirydd | 01 September 2020 |
|
|||||
Gillian Day | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Philippa Fitzpatrick | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Carole Lomax | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Matthew Hill | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
Catherine Armstrong | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Alison Thornley | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Dr Anna-Louise Power MBChB | Ymddiriedolwr | 08 November 2020 |
|
|
||||
Kenneth Martin Low | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Angela Clowes | Ymddiriedolwr | 06 April 2020 |
|
|
||||
Ian Castledine | Ymddiriedolwr | 06 April 2020 |
|
|
||||
Lynne Ormiston | Ymddiriedolwr | 31 May 2019 |
|
|
||||
Christine Hall BEd | Ymddiriedolwr | 05 May 2019 |
|
|
||||
JOHN PHILIP SANDFORD | Ymddiriedolwr | 15 July 2014 |
|
|
||||
Claire Louise Lee | Ymddiriedolwr | 13 April 2014 |
|
|
||||
Rosemary Winifred Lumb BSc Hons | Ymddiriedolwr | 27 May 2012 |
|
|
||||
JOHN CHARLES THORNLEY | Ymddiriedolwr | 26 May 2011 |
|
|
||||
JOHN BENVIE FCII, ACIS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JUNE LINDA NIGHTINGALE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £539.04k | £479.82k | £453.00k | £497.79k | £498.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £530.15k | £565.38k | £471.53k | £489.78k | £492.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £137.09k | £130.82k | N/A | £135.38k | £148.11k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £6.26k | £160.63k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £183.21k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £355.34k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £478 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £530.15k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.01k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £25.23k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 08 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 08 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 15 Gorffennaf 2022 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 15 Gorffennaf 2022 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 17 Tachwedd 2020 | 140 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 17 Tachwedd 2020 | 140 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 THORN ROAD
BRAMHALL
STOCKPORT
SK7 1HQ
- Ffôn:
- 01614408007
- E-bost:
- office@bramhallmethodists.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window