LEYLAND ROAD METHODIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1129905
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of regular public acts of worship open to both members and non-members of the church. Pastoral work including visiting the sick and bereaved. Promoting the whole mission of the church through provision of activities for older people, parents and toddlers, and youth clubs and lunch clubs, all with a Christian ethos. Supporting other UK and overseas charities financially and with prayer.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £127,022
Cyfanswm gwariant: £130,270

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Sefton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Mehefin 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

24 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Ernest Grimshaw Cadeirydd 01 September 2024
SOUTHPORT METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: 68 diwrnod yn hwyr
Deborah Jane Attwater Ymddiriedolwr 01 January 2023
Dim ar gofnod
David John Attwater Ymddiriedolwr 01 January 2023
Dim ar gofnod
Diane Elizabeth Beirne Ymddiriedolwr 01 June 2022
Dim ar gofnod
Anthony Ernest Young Ymddiriedolwr 01 June 2022
Dim ar gofnod
Elizabeth Wallbank Ymddiriedolwr 01 June 2022
Dim ar gofnod
Diane Parkinson Ymddiriedolwr 01 June 2022
Dim ar gofnod
Julie Sharon Plant Ymddiriedolwr 01 June 2022
Dim ar gofnod
Janice Young Ymddiriedolwr 01 June 2022
Dim ar gofnod
John Clifton Durkin Ymddiriedolwr 01 June 2022
Dim ar gofnod
Moira Chadwick Ymddiriedolwr 01 June 2022
Dim ar gofnod
Tom Chadwick Ymddiriedolwr 01 June 2022
Dim ar gofnod
Joan Vera Hayward Ymddiriedolwr 01 June 2022
Dim ar gofnod
Stephen Hardiman Ymddiriedolwr 01 June 2022
SOUTHPORT METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: 68 diwrnod yn hwyr
DAVID WILLIAM POTTS Ymddiriedolwr 01 August 2017
Dim ar gofnod
Christopher George Hall Ymddiriedolwr 01 September 2016
SOUTHPORT METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: 68 diwrnod yn hwyr
Rev Patrick Michael Evans Ymddiriedolwr 01 January 2014
SOUTHPORT METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: 68 diwrnod yn hwyr
LIVERPOOL ROAD METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
AINSDALE LUNCH AND LEISURE
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew Malcolm Tate Ymddiriedolwr 01 September 2012
LIVERPOOL ROAD METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
THE GUIDE ASSOCIATION-COUNTY OF SEFTON
Derbyniwyd: Ar amser
SOUTHPORT METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: 68 diwrnod yn hwyr
MARGARET CROSBY Ymddiriedolwr
SOUTHPORT METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: 68 diwrnod yn hwyr
OLWEN EMMA WALSH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Mrs Jean McKenna Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOHN SCHOFIELD ATTWATER Ymddiriedolwr
SOUTHPORT METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: 68 diwrnod yn hwyr
SHIRLEY ANNE POTTS Ymddiriedolwr
SOUTHPORT METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: 68 diwrnod yn hwyr
SOUTHPORT AND AREA SCHOOLS WORKER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
PAUL JOHN GRAY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £124.52k £109.30k £162.50k £114.31k £127.02k
Cyfanswm gwariant £129.88k £98.35k £158.00k £118.81k £130.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 04 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 04 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 26 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 12 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 12 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 12 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 27 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 27 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 29 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 29 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Methodist Church - office
Leyland Road
SOUTHPORT
Merseyside
PR9 9JQ
Ffôn:
01704536648