THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANDREW, BEDFORD

Rhif yr elusen: 1130171
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Parish of an Anglian Church in Bedford

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £402,092
Cyfanswm gwariant: £429,257

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bedford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Mehefin 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST ANDREWS PCC, BEDFORD (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

24 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Lucy Frances Davis Cadeirydd 20 July 2021
Dim ar gofnod
Timothy John Papworth Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
Martin Kojo De Graft-Johnson Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
Michele Swales Ymddiriedolwr 21 April 2024
JAMES ALFRED AND EMMA CLARA HALL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Joseph George Barnes Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
Natasha Ruth Vaughan Ymddiriedolwr 16 May 2023
Dim ar gofnod
Andrew Redfearn Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Samuel Pitkin Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Josephine Newton Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
IAN MICHAEL RICHES Ymddiriedolwr 19 July 2022
JAMES ALFRED AND EMMA CLARA HALL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Roseanne Frances Kinvig-Love Ymddiriedolwr 17 May 2022
Dim ar gofnod
Susan Jacqueline Smith Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Victoria Suzanne Elizabeth Evans Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Angela Huddart Ymddiriedolwr 20 October 2020
Dim ar gofnod
Jennifer Margaret Tomlinson Ymddiriedolwr 20 August 2020
THE BRITISH REGION OF THE INTERNATIONAL ECUMENICAL FELLOWSHIP
Derbyniwyd: Ar amser
TIBBS DEMENTIA FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew Stephen Thomas Ymddiriedolwr 07 April 2019
Dim ar gofnod
Timothy Stephen Retout Ymddiriedolwr 07 April 2019
Dim ar gofnod
ALISTAIR MARK SUTCLIFFE Ymddiriedolwr 15 May 2018
Dim ar gofnod
CAROL GRACE WOOD Ymddiriedolwr 30 April 2017
Dim ar gofnod
GARETH DAVID BURROWS Ymddiriedolwr 30 April 2017
Dim ar gofnod
ELISABETH JAYNE THORNE Ymddiriedolwr 27 April 2014
Dim ar gofnod
CHRISTINE OLIVE GARRETT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
LIONEL MAYOH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
SHEILA ANN BISSELL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £397.97k £351.89k £394.34k £369.03k £402.09k
Cyfanswm gwariant £403.09k £365.69k £347.99k £372.49k £429.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £17.23k £22.52k £5.59k £7.09k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 16 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 16 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 25 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 25 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 27 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 28 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 28 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 23 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 27 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
22 MALLARD HILL
BEDFORD
MK41 7QR
Ffôn:
01234268574