THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. AUGUSTINE, BROXBOURNE WITH ST. LAURENCE, WORMLEY

Rhif yr elusen: 1130305
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular Public worship open to all. The provision of sacred space for personal prayer and contemplation. Pastoral work, including visiting the sick and the bereaved. Teaching of Christianity through sermons, courses and small groups. Taking of religious assemblies in schools. The provision of youth activities with a Christian ethos. Promotion of Christianity and the whole mission of the Church.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £169,450
Cyfanswm gwariant: £207,723

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Hertford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Mehefin 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • BROXBOURNE WITH WORMLEY PCC (Enw gwaith)
  • THE PARISH CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. AUGUSTINE, BROXBOURNE WITH ST. LAURENCE, WORMLEY (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JANET MARY MCMILLAN Cadeirydd 24 April 2013
HENRY AND ELIZABETH SEARLE FUND
Derbyniwyd: Ar amser
CATHERINE AUGUSTA BARONESS DE STERNBERG
Derbyniwyd: Ar amser
CLOCK HALF ACRE
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM THOROWGOOD
Derbyniwyd: Ar amser
BROXBOURNE UNITED CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Ash David Ymddiriedolwr 19 October 2023
Dim ar gofnod
Marion Kenny Ymddiriedolwr 22 August 2023
Dim ar gofnod
Tina Braithwaite Ymddiriedolwr 20 August 2023
Dim ar gofnod
Geoffrey David Green Ymddiriedolwr 20 April 2021
THE FRIENDS OF ST AUGUSTINE'S BROXBOURNE
Derbyniwyd: Ar amser
Judith Anne Hyde Ymddiriedolwr 20 April 2021
Dim ar gofnod
Samantha Jane Evans Ymddiriedolwr 21 October 2020
Dim ar gofnod
Elizabeth Perry Ymddiriedolwr 30 April 2019
Dim ar gofnod
Brian Ronald Barton Ymddiriedolwr 30 April 2019
Dim ar gofnod
LINDA HOOD Ymddiriedolwr 24 April 2013
Dim ar gofnod
JACQUELINE LILY KING M.A. Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ANTHONY VICTOR FLEETWOOD Ymddiriedolwr
BROXBOURNE UNITED CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
HENRY AND ELIZABETH SEARLE FUND
Derbyniwyd: Ar amser
CATHERINE AUGUSTA BARONESS DE STERNBERG
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM THOROWGOOD
Derbyniwyd: Ar amser
CLOCK HALF ACRE
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTOPHER RONALD HOUSE Ymddiriedolwr
WORMLEY PAROCHIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £331.61k £207.96k £207.91k £431.60k £169.45k
Cyfanswm gwariant £297.41k £221.51k £198.97k £206.80k £207.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £4.62k N/A £2.13k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 20 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 20 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 16 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 16 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 29 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 29 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 23 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 23 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 22 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 22 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
20 Salmons Close
Ware
SG12 0RW
Ffôn:
01920464901