Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF RUSHDEN WHITEFRIARS

Rhif yr elusen: 1130312
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Karen Patricia Woolley Ymddiriedolwr 28 April 2025
Dim ar gofnod
Joshua Clarke Ymddiriedolwr 28 April 2025
Dim ar gofnod
Simon Paul King Ymddiriedolwr 28 April 2025
Dim ar gofnod
Emma Croxon Ymddiriedolwr 22 April 2024
Dim ar gofnod
Lynda King Ymddiriedolwr 24 April 2023
Dim ar gofnod
Andrew Kenneth Owst Ymddiriedolwr 24 April 2023
Dim ar gofnod
Nisha Slater Ymddiriedolwr 26 April 2022
Dim ar gofnod
Matthew Croxon Ymddiriedolwr 01 March 2021
Dim ar gofnod
Jeremy Smith Ymddiriedolwr 01 March 2021
Dim ar gofnod
Stephen John Holman Ymddiriedolwr 01 March 2021
Dim ar gofnod
Richard Holley Ymddiriedolwr 19 April 2015
Dim ar gofnod
CELIA ANN UNDERWOOD Ymddiriedolwr 11 August 2012
Dim ar gofnod
CANON ANDREW ROY PRESLAND BSC HONS Ymddiriedolwr
Encompass
Derbyniwyd: Ar amser
ANGLICAN MAINSTREAM
Derbyniwyd: Ar amser