CYMDEITHAS CERDD DANT CYMRU

Rhif yr elusen: 500350
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Promotion of Cerdd Dant

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £96,050
Cyfanswm gwariant: £91,081

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Hydref 1970: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CYMDEITHAS CERDD DANT CYMRU (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

21 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
OWAIN SION WILLIAMS Cadeirydd
Dim ar gofnod
Lois Eifion Jones Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
Lleucu Arfon Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
Catrin Alwen Jones Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Marged Kim Lloyd Jones Ymddiriedolwr 30 December 2021
Dim ar gofnod
Gavin Rhys Ashcroft Ymddiriedolwr 30 December 2021
Dim ar gofnod
Helen Medi Williams Ymddiriedolwr 01 January 2021
Dim ar gofnod
MENNA THOMAS Ymddiriedolwr 01 January 2017
Dim ar gofnod
DYLAN CERNYW Ymddiriedolwr 12 September 2015
NANSI RICHARDS TRUST - YMDDIRIEDOLAETH NANSI RICHARDS
Derbyniwyd: Ar amser
Llio Penri Ymddiriedolwr 01 January 2015
NANSI RICHARDS TRUST - YMDDIRIEDOLAETH NANSI RICHARDS
Derbyniwyd: Ar amser
Delyth Medi Ymddiriedolwr 01 January 2015
Dim ar gofnod
ELIN ANGHARAD DAVIES Ymddiriedolwr 25 September 2012
Dim ar gofnod
ELERI ROBERTS Ymddiriedolwr 25 January 2012
Dim ar gofnod
ALWENA ROBERTS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
NIA CLWYD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
TREFOR PUGH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
IWAN MORGAN Ymddiriedolwr
OPRA CYMRU CYF
Derbyniwyd: Ar amser
Gwenan Mair Gibbard Ymddiriedolwr
NANSI RICHARDS TRUST - YMDDIRIEDOLAETH NANSI RICHARDS
Derbyniwyd: Ar amser
MENAI WILLIAMS Ymddiriedolwr
EISTEDDFOD GADEIRIOL DYFFRYN OGWEN
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1644 diwrnod
EINIR WYN JONES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ARFON WILLIAMS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £74.55k £123.50k £43.04k £35.48k £96.05k
Cyfanswm gwariant £86.01k £45.49k £49.53k £83.37k £91.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 20 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 20 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 16 Ionawr 2025 351 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 16 Ionawr 2025 351 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 06 Chwefror 2023 6 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 06 Chwefror 2023 6 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 14 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 14 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 05 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 05 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL AND CODICIL DATED 18 OCTOBER 1958
Gwrthrychau elusennol
FOR THE CYMDEITHAS CERDD DANT TO ESTABLISH A CLASS OR SCHOOL IN PORTHCAWL FOR THE PURPOSE OF TEACHING PUPILS TO PLAY THE HARP AND SING TO THE HARP IN THE TRADITIONAL WELSH MANNER. ONE HALF OF THE BEQUEST FOR THE PURCHASE OF HARPS TO BE ALLOCATED TO THE COUNTIES OF SOUTH WALES, TO BE LENT OUT TO THOSE ANXIOUS TO LEARN HARP PLAYING, NOT TO BE RESTRICTED TO THE 18 YEARS OF AGE LIMIT AS IN NORTH WALES. THE OTHER HALF OF THE BEQUEST FOR USE IN HOLDING OF CLASSES AND THE GIVING OF LESSONS IN HARP PLAYING AND SINGING TO THE HARP IN SOUTH WALES.
Maes buddion
WALES
Hanes cofrestru
  • 29 Hydref 1970 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
TYDDYN ARTHUR
TAI ARTHUR
PENISARWAUN
CAERNARFON
GWYNEDD
LL55 3PN
Ffôn:
01286 872488