Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER'S, ST ALBANS

Rhif yr elusen: 1131571
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £471.13k £503.20k £479.86k £730.62k £666.88k
Cyfanswm gwariant £440.07k £555.35k £565.65k £958.61k £758.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £103.41k N/A £181.14k £128.26k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £119.99k N/A £115.12k £387.36k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £268.00k N/A £372.71k £126.79k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £11.79k N/A £61.15k £24.32k
Incwm - Arall N/A £0 N/A £487 £156
Incwm - Cymynroddion N/A £40.51k N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £541.62k N/A £954.29k £752.82k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 N/A £4.32k £5.26k
Gwariant - Llywodraethu N/A £3.06k N/A £0 £2.76k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £11.86k N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A £13.73k N/A £0 £0