THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LUKE, WATFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting the whole mission of the Church
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

21 Ymddiriedolwyr
70 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 26 Mehefin 2009: Previously excepted registration
- ST LUKE'S PCC, WATFORD (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Michael John Norman | Cadeirydd | 15 October 2019 |
|
|
||||
Margaret Forester | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Olufunsho Oladuji | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Adrian Booth | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Helen Jane Booth | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Philip William David Meager | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Wera L Irvine | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Melanie Jane Sills | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Philip James Matthews | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Simon Francis Trundle | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
David Colin Davies | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Fiona Catherine Craigie | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Martin James Donald Kirk | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Modupe Fasanya | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Pamela Ann Reynolds | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Mave Clarke | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Cynthia Mary Bowen | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Ann Hilda MacLeod | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
John Williamson | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Susan Miller | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
DAVE CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £304.87k | £283.26k | £313.32k | £328.54k | £322.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £304.08k | £278.28k | £320.05k | £308.40k | £326.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Luke's Church
Langley Way
WATFORD
WD17 3EG
- Ffôn:
- 01923246161
- E-bost:
- office@stlukeswatford.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window