Hanes ariannol TAUNTON UNITED REFORMED CHURCH CHARITY

Rhif yr elusen: 1130242
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £122.97k £120.34k £120.28k £119.42k £119.03k
Cyfanswm gwariant £138.39k £107.10k £103.00k £145.39k £129.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A