Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF LONGFLEET (ST MARY'S), POOLE

Rhif yr elusen: 1130469
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £595.71k £552.52k £618.54k £674.20k £720.16k
Cyfanswm gwariant £554.72k £550.50k £583.62k £620.25k £705.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.79k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £552.44k £506.78k £538.62k £547.17k £605.33k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £36.10k £38.50k £70.64k £110.79k £94.90k
Incwm - Weithgareddau elusennol £984 £1.39k £701 £1.21k £311
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £6.19k £5.85k £8.58k £14.10k £19.63k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £934 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £200 £0 £0 £20.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £536.89k £532.92k £555.71k £583.25k £664.09k
Gwariant - Ar godi arian £17.83k £17.59k £27.91k £36.99k £41.29k
Gwariant - Llywodraethu £1.80k £1.80k £1.80k £1.80k £1.80k
Gwariant - Sefydliad grantiau £43.73k £38.42k £50.41k £39.23k £38.35k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0