THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANDREW, HERTFORD

Rhif yr elusen: 1132540
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all. The provision of sacred space for personal prayer and contemplation. Pastoral work, including visiting the sick and bereaved. Teaching of Christianity through sermons, courses and small groups. The provision of youth and children's clubs with a Christian ethos. Promoting the whole mission of the church through provision of activities for the community.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £197,984
Cyfanswm gwariant: £181,483

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Hertford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • HERTFORD ST ANDREW PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REV ALAN STEWART Cadeirydd
NEWTON EXHIBITION FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF HERTINGFORDBURY ST MARY
Derbyniwyd: Ar amser
Lesley Self Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Julie Markey Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
JUDY SHARMAN Ymddiriedolwr 11 September 2023
HERTFORD ST ANDREW COMMUNITY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Anthony Collinson Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Jenny Mant Ymddiriedolwr 30 April 2023
THE WILD TROUT TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Julie Frazer Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Christine Barclay Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Adrian Walter Ymddiriedolwr 26 March 2022
Dim ar gofnod
MARIA HENRIKSSON-BELL Ymddiriedolwr 01 August 2016
Dim ar gofnod
Catherine Sleath Ymddiriedolwr 19 April 2015
Dim ar gofnod
LAURA FRANCES RAMSAY Ymddiriedolwr 19 June 2012
HERTFORD ST ANDREW COMMUNITY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MALCOLM GABRIEL LOCK FRY Ymddiriedolwr 01 May 2011
HERTFORD ST ANDREW COMMUNITY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev WILLIAM JOHN CHURCH Ymddiriedolwr
ANCIENT CHARITIES OF HERTFORD
Derbyniwyd: Ar amser
MR CHRIS SEWARD Ymddiriedolwr
THE HERTFORD MUSEUM CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £180.08k £153.01k £173.41k £190.31k £197.98k
Cyfanswm gwariant £171.84k £154.13k £158.25k £177.71k £181.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £2.20k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 19 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 19 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 30 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 27 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 28 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 28 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 03 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 10 Tachwedd 2020 10 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Andrew's Church
St. Andrew Street
HERTFORD
SG14 1HZ
Ffôn:
01992 504373