LEEDS NORTH AND EAST METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. The provision of Sacred space (a building) for prayer and contemplation. 2. Supporting other charities in the UK and Overseas financially and with prayer.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£527,870
Roddion a chymynroddion | £30.66k | |
Weithgareddau elusennol | £437.13k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £60.07k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£640,104
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £640.10k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £640.10k |
Pobl

13 Gweithwyr
69 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 17 Gorffennaf 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 1134046 LEEDS NORTH EAST METHODIST CIRCUIT
- 01 Medi 2009: Previously excepted registration
- LEEDS EAST METHODIST CIRCUIT (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
69 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Laycock | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||||
Yvonne Mary Thornton | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Graham Saunders | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
David Anthony Roberts | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Deacon Liesl Warren | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Paul Ekeno Koriang | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Stephanie Francis | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Dr Stanley Barwis Pearson | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Ruth Roberts | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Dr Karen Anne Illingworth | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Rev Marion Bright | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Valerie Elizabeth Faint | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Barbara Ann Lloyd | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Steven Granville Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Robert Garlick | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Mary Saddler | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Jennifer Irene Mullins | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Linda Abbott | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Sandra Hoto | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
JENNIFER DIANE DALTON | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Jennie Reeve | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Howard James Clinkard | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Alison Lambert | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Jackie Claxton Ruddock | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Rev Rebecca Stennett | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Judith Mary Curl | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Joyce Griffith | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Jennifeer Margaret Kyle | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
David John Preston | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Shirley Moran | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Michael Anthony Prince | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Rev Tanya Marie Short | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||
Anne Elizabeth Sudworth Vautrey | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||
Christine Stopford | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
David Bolton Cundall | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||
Peter David Howdle | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||
Susan Noble | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||
Rev Edward Sakwe | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||
Janice Green | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||
Tessa Francis | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||
Rev Mark Colin Stennett | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||
Rev Helen White | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||||
ROBERT KILCOYNE | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
JOHN WITT DipEd | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
ELIZABETH MARGARET MALIA | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
Dr Richard Mark Vautrey | Ymddiriedolwr | 17 September 2015 |
|
|||||||
CAROL JENSEN | Ymddiriedolwr | 17 September 2015 |
|
|
||||||
EMELIA PETERSON | Ymddiriedolwr | 17 September 2015 |
|
|
||||||
BIRKETT,ANDREW JOHN BA | Ymddiriedolwr | 16 March 2015 |
|
|
||||||
ANN BURT | Ymddiriedolwr | 15 September 2014 |
|
|
||||||
JOHN PRIOR | Ymddiriedolwr | 15 September 2014 |
|
|
||||||
ANNE KIRKLAND | Ymddiriedolwr | 17 September 2013 |
|
|
||||||
CATHERINE FRIEZE BA | Ymddiriedolwr | 08 September 2013 |
|
|
||||||
ANGELA BRITTON | Ymddiriedolwr | 04 September 2013 |
|
|
||||||
ALAN WITTRICK BSc, FCMA | Ymddiriedolwr | 04 September 2013 |
|
|||||||
BARBARA ELAINE BELSHAM BA MSc | Ymddiriedolwr | 04 September 2013 |
|
|||||||
Rev George Peter Bailey | Ymddiriedolwr | 04 September 2013 |
|
|||||||
MARGARET AVEYARD | Ymddiriedolwr | 04 September 2013 |
|
|
||||||
DOROTHY TURNPENNY | Ymddiriedolwr | 04 September 2013 |
|
|
||||||
RAMONA ACTIVE AAT | Ymddiriedolwr | 04 September 2013 |
|
|
||||||
ALISON LESLEY ROBERTS | Ymddiriedolwr | 03 September 2013 |
|
|
||||||
DENISE CARISS | Ymddiriedolwr | 14 June 2012 |
|
|
||||||
GRENVILLE ARTHUR JENSEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
KATHRYN GLASBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PETER YOUNG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JEAN HOPKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
LESLEY BRETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
DR CHRISTINE RUTH HOLDSTOCK BSc, PhD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
SUSAN CROLL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £596.78k | £556.72k | £882.15k | £498.03k | £527.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £572.56k | £598.23k | £886.91k | £657.91k | £640.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £19.05k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £53.70k | £60.14k | £31.49k | N/A | £30.66k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £12.13k | £10.33k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £480.30k | £447.02k | N/A | £437.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.84k | £4.16k | £4.76k | N/A | £60.07k | |
|
Incwm - Arall | £539.24k | £0 | £388.55k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £0 | £598.23k | £886.91k | N/A | £640.10k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.60k | £3.60k | N/A | £4.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £19.65k | £23.28k | N/A | £12.04k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £572.56k | £0 | £0 | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.58m | £3.84m | £3.56m | N/A | £4.67m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £738.84k | £684.40k | £1.08m | N/A | £799.76k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £140.84k | £127.91k | £118.27k | N/A | £105.55k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Ionawr 2025 | 212 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Ionawr 2025 | 212 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 15 Mai 2024 | 320 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 15 Mai 2024 | 320 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 03 Chwefror 2023 | 218 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 03 Chwefror 2023 | 218 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 10 Mehefin 2022 | 345 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 24 Mawrth 2022 | 267 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 11 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 11 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LIDGETT PARK METHODIST CHURCH
LIDGETT PLACE
LEEDS
LS8 1HG
- Ffôn:
- 01132663309
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window