Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL COUNCIL OF ALL SAINTS, SOUTH CAVE

Rhif yr elusen: 1131863
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £82.32k £84.22k £85.85k £130.26k £122.82k
Cyfanswm gwariant £74.86k £75.11k £93.76k £101.87k £168.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £800
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.64k £2.56k N/A N/A N/A