Hanes ariannol WEST LONDON MISSION METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1133739
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.72m £2.74m £2.35m £2.95m £2.72m
Cyfanswm gwariant £3.35m £4.50m £4.39m £3.81m £3.47m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £939.82k £958.00k £1.29m £1.30m £1.59m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £50.00k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £70.00k £38.00k £4.00k £86.00k £70.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.27m £2.30m £1.88m £2.41m £2.34m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £372.00k £397.00k £323.00k £456.00k £308.00k
Incwm - Arall £0 £0 £148.00k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £63.00k £34.00k £2.00k £84.00k £69.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.93m £4.11m £4.18m £3.37m £3.35m
Gwariant - Ar godi arian £251.00k £266.00k £218.00k £214.00k £112.00k
Gwariant - Llywodraethu £18.00k £11.00k £74.00k £53.00k £85.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £22.00k £19.00k £22.00k £11.00k £7.00k
Gwariant - Arall £174.00k £120.00k £0 £220.00k £0