SKIPTON AND GRASSINGTON METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides support to local Methodist Churches within the boundaries of the Circuit by providing ministers, religious services and administrative support. Promotes the Gospel of Christ to the local communities in which these churches are based. Provides organizational support for fundraising activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

20 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 22 Ionawr 2010: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev TIMOTHY MARK PERKINS | Cadeirydd | 01 September 2024 |
|
|||||
EDWIN JOHN TATE | Ymddiriedolwr | 23 September 2024 |
|
|
||||
Rev Susan McIvor | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|||||
Martin Bendall | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Jennifer Millard | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Sally Maria Essler | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Jasmine Sylvia Bray | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Neil John Platt | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Susanne Dawn Platt | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Patricia Ann Hearnes | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Sharon Elizabeth Stow | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|
||||
Annette Metcalf | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
David Charlton | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
Ethel Smith | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Eileen Lloyd | Ymddiriedolwr | 01 March 2013 |
|
|||||
David Brian Stow | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
Rev Roger Alan Fox | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||
JEAN BEDFORD | Ymddiriedolwr | 21 June 2011 |
|
|
||||
Rev PETER BEDFORD BA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANE JOLLY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £166.30k | £119.84k | £433.54k | £219.06k | £125.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £163.86k | £148.93k | £160.46k | £222.96k | £200.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 29 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 29 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 15 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 11 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 11 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 02 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 02 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 28 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 28 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND THE METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Circuit Office
St. Andrews Hall
Newmarket Street
SKIPTON
North Yorkshire
BD23 2JE
- Ffôn:
- 01756796584
- Gwefan:
-
skiptongrassingtonmethodist.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window