THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF TRING TEAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Regular public worship open to all. The provision of sacred space for personal prayer and contemplation. Pastoral work, including visiting the sick and bereaved. Teaching of Christianity through sermons, courses and small groups. Taking of religious assemblies in schools. Supporting other charities in the UK and overseas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 22 Hydref 2009: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katherine Susan Stratford | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||||||||||
Maria Denise Lashley | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||||||||||
Beryl Eileen Poll | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||||||||||
Elizabeth Ann Stephenson | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||||||||||
Phillippa Wright | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
|
||||||||||||
Celestria Bell | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
|
||||||||||||
Gill Kinsey | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
|
||||||||||||
Jane Rachel Brown | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||||||||||
Rev Michelle Elizabeth Grace | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|||||||||||||
Reverend Canon Jane Catherine Banister | Ymddiriedolwr | 18 November 2015 |
|
|||||||||||||
Ian Munro | Ymddiriedolwr | 12 October 2011 |
|
|
||||||||||||
Vivianne Child | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
JANET ELIZABETH GOODYER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
MICHAEL CHARLES WATKIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
Rev HUW BELLIS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
CHRISTINE RUTTER | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
EDWARD THOMPSON ORAM | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
Timothy Roland James | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
Jonathan Owen Reynolds | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £292.30k | £246.83k | £260.13k | £291.42k | £393.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £309.59k | £269.03k | £270.02k | £305.62k | £394.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 The Limes
Station Road
TRING
Hertfordshire
HP23 5NW
- Ffôn:
- 07885143763
- Gwefan:
-
tringteamparish.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window