Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST MARY ABBOTS, KENSINGTON

Rhif yr elusen: 1132235
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £440.19k £517.93k £644.92k £680.51k £954.26k
Cyfanswm gwariant £525.15k £504.12k £659.51k £839.09k £815.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.47k £9.75k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £192.37k £285.75k £261.68k £361.44k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £206.97k £257.31k £257.75k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £21.18k £119.26k £121.81k £125.79k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £304.38k £41.02k £39.71k £34.18k
Incwm - Arall N/A £0 £2.53k £0 £175.11k
Incwm - Cymynroddion N/A £10.73k £12.52k £10.71k £20.76k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £447.46k £639.24k £825.45k £780.13k
Gwariant - Ar godi arian N/A £18.40k £20.27k £13.65k £34.94k
Gwariant - Llywodraethu N/A £61.29k £60.13k £20.39k £74.61k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £6.61k £7.67k £3.94k £8.15k
Gwariant - Arall N/A £38.26k £0 £0 £0