Radiotherapy UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
- Advocating to improve access to high quality radiotherapy treatment across the UK. - Developing patient information packages - Supporting skills and knowledge development of radiotherapy workforce
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 22 June 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Mai 2010: Cofrestrwyd
- ACADEMIC CLINICAL ONCOLOGY AND RADIOBIOLOGY RESEARCH NETWORK (Enw gwaith)
- ACTION RADIOTHERAPY (Enw gwaith)
- ACORRN - ACTION RADIOTHERAPY (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROF PATRICIA PRICE | Cadeirydd |
|
||||||
Adele Lyons | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||
Andy Tudor | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||
VICTORIA CHAPMAN | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|||||
Dr Clare Louise Hague | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||
Professor Andrew Beavis | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||
Samina Hussain | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|||||
Dr Christy Goldsmith | Ymddiriedolwr | 04 September 2014 |
|
|
||||
TANYA PERSEY | Ymddiriedolwr | 08 May 2013 |
|
|||||
Dr PHILIP MAYLES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 22/06/2020 | 22/06/2021 | 22/06/2022 | 22/06/2023 | 22/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.36k | £111.19k | £173.74k | £128.57k | £117.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.59k | £43.11k | £92.34k | £112.91k | £162.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 22 Mehefin 2024 | 02 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 22 Mehefin 2024 | 02 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 22 Mehefin 2023 | 22 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 22 Mehefin 2023 | 22 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 22 Mehefin 2022 | 29 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 22 Mehefin 2022 | 29 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 22 Mehefin 2021 | 04 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 22 Mehefin 2021 | 04 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 22 Mehefin 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 22 Mehefin 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 JUNE 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 15 APRIL 2010 as amended on 28 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROMOTE, SUPPORT AND ENCOURAGE RESEARCH INTO RADIOTHERAPY, RADIOBIOLOGY AND ALLIED SUBJECTS, AND THE DISSEMINATION OF THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH BY SUCH ACTIONS AS: (A) PROMOTING AND FACILITATING MULTIDISCIPLINARY COLLABORATION BETWEEN RESEARCHERS AND PRACTITIONERS IN RADIOTHERAPY AND ITS ALLIED SUBJECTS; (B) INFORMING PATIENTS AND THE PUBLIC ABOUT PRACTICE AND RESEARCH IN RADIOTHERAPY AND ITS ALLIED SUBJECTS, AND ENGAGING PATIENTS AND THE PUBLIC IN THE DEVELOPMENT OF RESEARCH PROJECTS; (C) AWARDING GRANTS AS APPROPRIATE. (2) TO ADVANCE AND BENEFIT THE PRACTICE OF RADIOTHERAPY AND ITS ALLIED SUBJECTS TO RELIEVE SICKNESS AND PRESERVE GOOD HEALTH BY SUCH ACTIONS AS: (A) PROMOTING AND FACILITATING MULTIDISCIPLINARY NETWORKING AND SHARING OF EXPERTISE AND BEST PRACTICE; (B) PROMOTING AND ENCOURAGING THE STUDY OF THE SCIENCE AND PRACTICE OF RADIOTHERAPY AND ITS ALLIED SUBJECTS; (C) PROMOTING AND FACILITATING INCREASED INVOLVEMENT OF ALLIED PROFESSIONS; (D) FACILITATING DEVELOPMENT AND DISSEMINATION OF BEST PRACTICES IN RADIOTHERAPY AND ITS ALLIED SUBJECTS; (E) DISSEMINATING KNOWLEDGE CONCERNING ALL ASPECTS OF THE SCIENCE AND PRACTICE OF RADIOTHERAPY AND ITS ALLIED SUBJECTS; (F) PROMOTING AND FACILITATING EDUCATION AND TRAINING IN THE RESEARCH AND PRACTICE OF RADIOTHERAPY AND ITS ALLIED SUBJECTS.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 4
Abbotsbury House
139 Abbotsbury Road
LONDON
W14 8EN
- Ffôn:
- 02030515671
- E-bost:
- info@radiotherapy.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window