ROMFORD METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Romford Methodist Circuit is the primary unit to which the 10 local churches are connected for the purposes of mission.It is the Circuit to which ministers are stationed and preachers trained and it is responsible for the effective deployment of the resources of ministry - people, property and finance, providing sacred space and space for community activities in sympathy with our Christian ethos.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

42 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Essex
- Havering
- Thurrock
Llywodraethu
- 19 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
42 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Eleanor Gillian Jackson | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|
||||||||||||||||
Janice Elsie Mann | Ymddiriedolwr | 04 March 2025 |
|
|
||||||||||||||||
Rev Jongikaya Zihle | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|||||||||||||||||
Rev Robert Johnson Maginley | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||||||||||||||
Rev Rachel Read | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||||||||||||||
Patricia Nakabukye | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||||||||||||||
Melani Semuel-Good | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||||||||||||||
Peter Geoffrey Hobbs | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||||||||||||
Anne Barbara Ling | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|||||||||||||||||
William Donaldson Andrews | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||||||||||||||
Timothy Howard Banks | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|||||||||||||||||
Bruce Frederick Langridge | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||||||||||||||
Gillian Joyce Hills | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||||||||||||||
Rev Rohama Asif | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||||||||||||
Thomas Mercer | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||||||||||||
Jonathan Sisman | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||||||||||||
Sarah Jane Rigby | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||||||||||||||
Stephen Owusu | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||||||||||||
Peter Caton | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||||||||||||||
Evelyn Song | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|||||||||||||||||
Rosemary Helen Hibbard | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||||||||||||||
Lady Asafu-Adjaye | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||||||||||||||
Hilary Bull | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||||||||||||||
Mary Acquah | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||||||||||||||
James Coleman | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||||||||||||||
Jacqueline Alison Howard | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||||||||||||
Regina Abigail Coleman | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||||||||||||
Thomas Edward James Smith | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||||||||||||
Susan Elizabeth Stevens | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||||||||||||||
Cicely Pearson | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||||||||||||
JAYNE ROSEMARY MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||||||||||||
Manasa Jerera | Ymddiriedolwr | 19 January 2014 |
|
|
||||||||||||||||
Cathy Simmons | Ymddiriedolwr | 19 January 2014 |
|
|
||||||||||||||||
JOAN WINIFRED PUGSLEY | Ymddiriedolwr | 10 June 2013 |
|
|
||||||||||||||||
Janice Susan Gowlett | Ymddiriedolwr | 10 June 2013 |
|
|||||||||||||||||
PAMELA ANN COLES | Ymddiriedolwr | 31 January 2012 |
|
|||||||||||||||||
DENISE SWANTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||||
TREVOR BERTRAM PUGSLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||||
Dr NIGEL FRANCIS MASTERS BSC ARCS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||||
TURPLIN DIXON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||||
MALCOLM NEIL RICHARDSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||||
PENELOPE ANNE MASTERS SRN, RM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £328.38k | £338.06k | £308.95k | £1.66m | £325.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £306.33k | £315.07k | £317.98k | £1.07m | £437.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £3.30k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £32.88k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £239.88k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £4.40k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £1.37m | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £400.22k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £4.56k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £7.28k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £672.64k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 07 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 07 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 16 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 16 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 04 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 04 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 15 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 15 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
91 Clockhouse Lane
ROMFORD
RM5 3QP
- Ffôn:
- 01708960549
- E-bost:
- ROMFORDCIRCUIT.adm@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window