Ymddiriedolwyr Derbyshire North East Methodist Circuit

Rhif yr elusen: 1133796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

55 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Stephen Richard Pointer Ymddiriedolwr 26 March 2025
Dim ar gofnod
Alexander Thomas Nathaniel Bradley Ymddiriedolwr 26 March 2025
Dim ar gofnod
Celia Sumatee Ramnath Ymddiriedolwr 26 March 2025
Dim ar gofnod
Emma Louise Green Ymddiriedolwr 26 March 2025
Dim ar gofnod
Rebecca Swallow Ymddiriedolwr 09 February 2025
Dim ar gofnod
Thomas William Surgay Ymddiriedolwr 18 September 2024
Dim ar gofnod
Bradley Thomas Billy Goddon-Smith Ymddiriedolwr 16 September 2024
Dim ar gofnod
Heather Bernice Nicklin Ymddiriedolwr 08 September 2024
Dim ar gofnod
Susan Catherine Walker Ymddiriedolwr 24 June 2024
PATHWAYS: CHESTERFIELD DAY CENTRE FOR THE HOMELESS
Derbyniwyd: Ar amser
CENTRAL METHODIST CHURCH CHESTERFIELD
Derbyniwyd: Ar amser
Deborah Andrews Ymddiriedolwr 18 June 2024
Dim ar gofnod
Reginald Rodda Ymddiriedolwr 17 June 2024
CENTRAL METHODIST CHURCH CHESTERFIELD
Derbyniwyd: Ar amser
Louise Ann Mount Ymddiriedolwr 07 December 2022
Dim ar gofnod
Jonathan Hood Ymddiriedolwr 19 October 2022
Dim ar gofnod
Patrick John Sabin Ymddiriedolwr 12 September 2022
Dim ar gofnod
Jean Metcalfe Ymddiriedolwr 15 September 2021
Dim ar gofnod
Lois Newton Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Norma Graham Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Teresa Clarke Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
David Green Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Jill Gertrude Ramsdale Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod