Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WALTON HOLY TRINITY, AYLESBURY

Rhif yr elusen: 1133103
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Guy Willimont Ymddiriedolwr 20 June 2024
Dim ar gofnod
Andrew McCarthy Ymddiriedolwr 12 May 2024
Dim ar gofnod
Rev Andrew Paul Johnson Ymddiriedolwr 21 March 2023
Dim ar gofnod
Amanda Henderson Ymddiriedolwr 27 February 2023
Dim ar gofnod
Jocelyn Edward Chappell Ymddiriedolwr 29 May 2022
PUTNAM HOUSE FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Christopher Graham Dalladay Ymddiriedolwr 17 May 2021
AYLESBURY CHORAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Shani Frances Bragg Ymddiriedolwr 17 May 2021
Dim ar gofnod
Nicola Joan Strachan Ymddiriedolwr 17 May 2021
Dim ar gofnod
Matthew Edward John Tomson Ymddiriedolwr 12 October 2020
Dim ar gofnod
Bruce Sinclair Cullen Ymddiriedolwr 12 October 2020
Dim ar gofnod
Penelope Jane Hurst Ymddiriedolwr 28 April 2019
WALTON HOLY TRINITY NATIONAL SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
MICHAEL ALAN EDWARD FULKER Ymddiriedolwr 01 May 2014
Dim ar gofnod
Graham Strachan Ymddiriedolwr 01 May 2013
AYLESBURY DEANERY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser