THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY SPRING GROVE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Regular public worship for all. The provision of sacred space for personal prayer & contemplation. Pastoral work, including visiting the sick & the bereaved. Teaching of Christianity through sermons, courses,small groups, events, meetings & the distribution of literature. Promoting the whole mission of the church through the provision of activities for senior citizens,parents, children & youth.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £15,235 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Hounslow
Llywodraethu
- 21 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
- ST MARY'S OSTERLEY PCC OR ST MARY'S SPRING GROVE PCC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Elis Matthews | Cadeirydd | 30 November 2018 |
|
|
||||
Rafferty Milo Collis | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Mark Andrew Green | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Rev Fiona Jane Budden | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Sheila Marie Matthews | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Tania Kumaresan-Andoh | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Diana Nortey | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Nicola Collis | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Keeley Jo Quartley | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
DAPHNE BELLIS | Ymddiriedolwr | 26 April 2019 |
|
|
||||
Sally Martin-Brown | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
ANDREW KERRISON BELLIS | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
Denise Toye | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
MARGARET LILIAN MARY CAVE | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
CARL BRYCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LINDA JOYCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARBARA CAROLINE GREEN MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £284.66k | £210.74k | £168.61k | £156.24k | £192.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £301.08k | £169.78k | £144.38k | £177.99k | £183.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £15.24k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 180 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 180 diwrnod | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Mawrth 2024 | 149 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Mawrth 2024 | 127 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Marys Parish Centre
Osterley Road
Isleworth
TW7 4PW
- Ffôn:
- 02085697312
- E-bost:
- stmaryparishcentre@tiscali.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window