Hanes ariannol BORTH FAMILY CENTRE

Rhif yr elusen: 1136393
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £46.89k £56.22k £93.28k £52.49k £42.33k
Cyfanswm gwariant £33.13k £67.31k £71.10k £80.10k £61.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £6.00k £0 £0 £4.72k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.81k £52.62k £2.25k N/A £3.13k