THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MARTIN OF TOURS, RUISLIP

Rhif yr elusen: 1132848
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious activities - worship and fellowship.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £208,135
Cyfanswm gwariant: £163,478

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hillingdon

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST. MARTIN'S, RUISLIP PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

21 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mervyn Hogg Ymddiriedolwr 21 May 2024
Dim ar gofnod
Nicola Brazier Ymddiriedolwr 21 May 2024
Dim ar gofnod
Deborah Anne Nicholes Ymddiriedolwr 23 May 2023
Dim ar gofnod
Miranda Jane Reading Ymddiriedolwr 23 May 2023
Dim ar gofnod
Peter Trott Ymddiriedolwr 23 May 2023
Dim ar gofnod
Zoe Lambourne Ymddiriedolwr 23 May 2023
Dim ar gofnod
PETER DAVID HOLMES GOLBY Ymddiriedolwr 23 May 2023
1ST AMERSHAM COMMON (ST GEORGE'S) SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
GILLIAN DARGUE Ymddiriedolwr 23 May 2023
WEALDSTONE YOUTH FC (RUISLIP)
Derbyniwyd: 32 diwrnod yn hwyr
Diane Louise Bell Ymddiriedolwr 23 May 2023
Dim ar gofnod
Rev Robert Bertram Chapman Ymddiriedolwr 24 January 2023
Dim ar gofnod
Christopher Gareth White Ymddiriedolwr 15 March 2022
Dim ar gofnod
Vivien Sheila Morris Ymddiriedolwr 15 March 2022
Dim ar gofnod
Kenneth Wild Ymddiriedolwr 15 March 2022
ORCHYD
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Hammond Ymddiriedolwr 15 March 2022
Dim ar gofnod
CATHERINE TUGNAIT Ymddiriedolwr 15 March 2022
Dim ar gofnod
Danny Nicolaas William Dartnaill Ymddiriedolwr 15 March 2022
Dim ar gofnod
Mary Elaine Coulthurst Ymddiriedolwr 15 March 2022
Dim ar gofnod
Jacqueline May Alderton Ymddiriedolwr 19 December 2021
Dim ar gofnod
SARAH JACOB Ymddiriedolwr 25 April 2017
Dim ar gofnod
Ruth Bitok Ymddiriedolwr 25 April 2017
Dim ar gofnod
JUDITH ROBERTS Ymddiriedolwr 26 July 2011
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £194.89k £180.31k £185.26k £188.80k £208.14k
Cyfanswm gwariant £222.87k £203.62k £174.97k £176.84k £163.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 04 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 04 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 31 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 31 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 18 Mai 2024 200 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 18 Mai 2024 200 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 28 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 31 Ionawr 2022 92 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 31 Ionawr 2022 92 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Martins Church
Eastcote Road
RUISLIP
Middlesex
HA4 8DG
Ffôn:
01923828055