Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. JOHN THE EVANGELIST, CARRINGTON

Rhif yr elusen: 1132333
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
John Reginald Willmott Ymddiriedolwr 11 May 2025
Dim ar gofnod
Jo Walchester Ymddiriedolwr 24 April 2024
Dim ar gofnod
Rebecca Amy Nightingale Ymddiriedolwr 24 April 2024
Dim ar gofnod
Dr Maria Kontogianni Ymddiriedolwr 24 April 2024
Dim ar gofnod
Dr Amanda Hodgson Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
Shaun Philip Hooper Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Rev Tracey Frances Byrne Ymddiriedolwr 20 September 2022
Dim ar gofnod
Denis Tully Ymddiriedolwr 15 April 2018
FAMILY CARE
Mae'r elusen yn fethdalwr