THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, HAMPTON

Rhif yr elusen: 1133768
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all. The provision of sacred space for personal prayer and contemplation. Pastoral work, including visiting the sick and the bereaved. Teaching Christianity through sermons, courses and small groups. Promoting the whole mission of the Church through provision of activities for senior citizens, parents and toddlers. Supporting other charities in the UK and overseas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £247,613
Cyfanswm gwariant: £287,617

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen ar gyfer budd arall.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Richmond Upon Thames

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Ionawr 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST MARY'S HAMPTON PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Ben Robert Lovell Cadeirydd 06 June 2017
TEDDINGTON MISSION HUB
Derbyniwyd: Ar amser
ACTIVATE SPORTS MINISTRY
Derbyniwyd: 74 diwrnod yn hwyr
HAMPTON SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
HAMPTON FUEL ALLOTMENT
Derbyniwyd: Ar amser
Anthony-Paul Cooper Ymddiriedolwr 28 April 2025
Dim ar gofnod
Rev Teri-Anne Duncombe Cavanagh Ymddiriedolwr 17 July 2024
Dim ar gofnod
Ricarda Cornelia Maria Christa Baldock Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Abigail Briggs Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Charles Jones Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Andrew William Branwell Parish Ymddiriedolwr 08 May 2022
Dim ar gofnod
David Western Ymddiriedolwr 18 October 2020
Dim ar gofnod
Caroline Watts Ymddiriedolwr 18 October 2020
RICHMOND CONCERT SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
HILARY HART Ymddiriedolwr 25 April 2020
Dim ar gofnod
Fiona Rowett Ymddiriedolwr 25 April 2020
Dim ar gofnod
Ronald Lewis Pettit Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Rev Cara Frances Lovell Ymddiriedolwr 30 June 2018
Dim ar gofnod
Dr JONATHAN MARK WILLIAMS Ymddiriedolwr 29 April 2018
Dim ar gofnod
Nalindra Fernando Ymddiriedolwr 26 April 2015
Dim ar gofnod
NIGEL LEWIS FRANCIS Ymddiriedolwr
MTV YOUTH HAMPTON
Derbyniwyd: Ar amser
MISS M J COLLINS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £271.75k £283.11k £265.85k £274.74k £247.61k
Cyfanswm gwariant £565.72k £267.66k £275.33k £337.33k £287.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £47.03k N/A £166 £9.86k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 30 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 30 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 30 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 31 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 02 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 02 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 22 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 22 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 12 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 12 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST. MARY'S PARISH OFFICE
ST. MARY'S COMMUNITY HALL
CHURCH STREET
HAMPTON
MIDDLESEX
TW12 2EB
Ffôn:
02089417221