THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHIGWELL AND CHIGWELL ROW

Rhif yr elusen: 1133035
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity provides buildings for regular public worship open to everyone. Members of the charity are engaged in visiting the sick and bereaved. The whole mission of the Christian church is promoted through the provision of activities for senior citizens, local young people, parents and toddlers and other special needs groups and through the support of other charities in the UK and overseas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £396,611
Cyfanswm gwariant: £374,510

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex
  • Redbridge

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Rhagfyr 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • CHIGWELL AND CHIGWELL ROW PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

23 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev CHARLES ANTONI KOSLA Cadeirydd 25 April 2021
Dim ar gofnod
WILLIAM GORDON WORTH Ymddiriedolwr 28 May 2023
Dim ar gofnod
Joy Alison Madeiros Ymddiriedolwr 28 May 2023
OASIS INTERNATIONAL ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD COATES Ymddiriedolwr 28 May 2023
Dim ar gofnod
PATRICIA ROSALIND JOHNSON Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Rev ANN LOUISE KOSLA Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
DANIEL STEVEN FORSHAW Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
KIM SAMANTHA OSBOURNE Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
PAUL STEPHEN PRESTON Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Rev LORRAINE ANN SMART Ymddiriedolwr 25 April 2021
CHIGWELL UNITED CHARITIES
Cofrestrwyd yn ddiweddar
CHIGWELL UNITED CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
GEORGE AND ALFRED LEWIS (OF CHIGWELL) MEMORIAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
JOAN SIMPSON'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ADEBAYO ADEKUNJO Ymddiriedolwr 18 October 2020
Dim ar gofnod
Helen Marjorie Ellis-Poole Ymddiriedolwr 18 October 2020
Dim ar gofnod
BRENDA MAUREEN TARMAN Ymddiriedolwr 27 April 2019
Dim ar gofnod
SHIRLEY AUSTRIDGE Ymddiriedolwr 29 April 2018
Dim ar gofnod
Rev Paula Ann Preston Ymddiriedolwr 09 May 2016
Dim ar gofnod
JANICE ELIZABETH RANDALL Ymddiriedolwr 17 April 2016
CHIGWELL UNITED CHARITIES
Cofrestrwyd yn ddiweddar
JOAN SIMPSON'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
GEORGE AND ALFRED LEWIS (OF CHIGWELL) MEMORIAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
CHIGWELL UNITED CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD MICHAEL KINDER Ymddiriedolwr 17 April 2016
Dim ar gofnod
Gillian Darke Ymddiriedolwr 19 April 2015
Dim ar gofnod
SANDIE MAY FORSHAW Ymddiriedolwr 27 April 2014
CHELMSFORD CURSILLO
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM DARKE Ymddiriedolwr 20 April 2012
Dim ar gofnod
CYNTHIA ELIZABETH BARBER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ALISON SHEILA JORDAN Ymddiriedolwr
JOAN SIMPSON'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
GEORGE AND ALFRED LEWIS (OF CHIGWELL) MEMORIAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
CHIGWELL UNITED CHARITIES
Cofrestrwyd yn ddiweddar
JOHN EDWIN BARBER Ymddiriedolwr
GEORGE AND ALFRED LEWIS (OF CHIGWELL) MEMORIAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
CHIGWELL UNITED CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
JOAN SIMPSON'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHIGWELL UNITED CHARITIES
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £454.13k £353.35k £385.57k £414.44k £396.61k
Cyfanswm gwariant £418.62k £352.63k £465.82k £424.99k £374.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 10 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 10 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 05 Ionawr 2024 66 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 05 Ionawr 2024 66 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 10 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 10 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 03 Rhagfyr 2021 33 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 03 Rhagfyr 2021 33 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 31 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 31 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
All Saints House
Romford Road
Chigwell
IG7 4QD
Ffôn:
02085000914
Gwefan:

allsaintschigwellrow.org.uk