Ditchling Streat and Westmeston PCC

Rhif yr elusen: 1132488
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Promotion in the Parishes of Ditchling, Streat and Westmeston of the Gospel of Our Lord Jesus Christ according to the doctrines and practices of the Church of England. Within the ecclesiastical parish co-operating with the incumbent David Wallis the whole mission of the church pastoral, evangelistic, social and ecumenical. The churches and pastoral support are open to all regardless of belief.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £142,339
Cyfanswm gwariant: £200,819

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen a budd arall.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Sussex
  • Gorllewin Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • Ditchling Streat and Westmeston PCC (Enw gwaith)
  • THE BEACON PARISH (Enw gwaith)
  • THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF DITCHLING STREAT AND WESTMESTON (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev DAVID PETER WALLIS Cadeirydd
SPROTT'S ELEEMOSYNARY CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Lydia Charlotte Biersteker Ymddiriedolwr 12 May 2024
Dim ar gofnod
Robert Ian Stewart Henley Ymddiriedolwr 12 May 2024
Dim ar gofnod
Nina Dawn Weltrowska Ymddiriedolwr 10 May 2024
Dim ar gofnod
Deborah Anne Miarkowska Ymddiriedolwr 10 May 2024
Dim ar gofnod
Luke James Biersteker Ymddiriedolwr 12 April 2024
Dim ar gofnod
Heather Evans Ymddiriedolwr 09 May 2021
Dim ar gofnod
Virginia Rosemarie Pauline De La Pole Ymddiriedolwr 18 October 2020
Dim ar gofnod
Michael Clifford Sewell Ymddiriedolwr 18 October 2020
Dim ar gofnod
Sherrian Leigh Guest Ymddiriedolwr 18 October 2020
Dim ar gofnod
TESSA MARIE HAUGHTON Ymddiriedolwr 30 April 2017
WESTMESTON PARISH ROOM TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Paul Edward Charman Ymddiriedolwr 24 April 2016
Dim ar gofnod
Dr KEITH RICHARD HINE Ymddiriedolwr 23 April 2013
FRIENDS OF LUDHIANA
Derbyniwyd: Ar amser
SIR MARK MOODY-STUART Ymddiriedolwr
THE CAMBRIDGE CHINA DEVELOPMENT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MARGARET EILEEN BOVILL B.A. Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £140.28k £160.23k £153.59k £143.45k £142.34k
Cyfanswm gwariant £186.84k £172.59k £174.43k £244.90k £200.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £766 £8.37k N/A £350 £350

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 17 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 17 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 29 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 29 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 03 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 03 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 20 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 20 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 23 Ebrill 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 23 Ebrill 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
2 CHARLTON GARDENS
LEWES ROAD
DITCHLING
HASSOCKS
BN6 8WA
Ffôn:
01273843165