Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL FOR THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BEWDLEY WITH RIBBESFORD & DOWLES
Rhif yr elusen: 1132968

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heather Fairs | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Susan Price | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Trevor John Hockin | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Kenneth John Hadley | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Alan Fairs | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
James Richard Perrin | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Yvonne Rundell | Ymddiriedolwr | 15 November 2020 |
|
|||||
John Graham Iles | Ymddiriedolwr | 15 November 2020 |
|
|
||||
John Adey | Ymddiriedolwr | 15 November 2020 |
|
|
||||
Diane Taylor | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|||||
Ann Capell | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|||||
PAUL WARNETT | Ymddiriedolwr | 17 January 2018 |
|
|
||||
Robert Barbour | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
RICHARD RUNDELL | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|||||
Barbara Fauset | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
MRS GILL WARNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.