THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF ALL SAINTS, MARGARET STREET, LONDON W1

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The primary object is the promotion of the Gospel of Our Lord Jesus Christ according to the doctirnes and practices of the Church of England.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,921 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

21 Ymddiriedolwyr
55 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Westminster
Llywodraethu
- 21 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
- ALL SAINTS, MARGARET STREET PCC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Peter Benedict Anthony | Cadeirydd | 30 May 2021 |
|
|||||
John Mark Fleming | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Keir John Martland | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Samantha Parker | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Robert George Mason | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Rosamond Susan Clayton | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Simon Rainey KC | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Carlos Agustin Remotti-Breton | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|||||
Rev Alan Howard Rimmer | Ymddiriedolwr | 12 February 2023 |
|
|
||||
Daniel Joseph Fielden | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Kirill Dashkovskiy | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Richard Everton | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Rachel Foss | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Huw Pryce | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
CATHERINE LYDIA HODGETTS | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|||||
ELIZABETH JANET DRAKE | Ymddiriedolwr | 10 April 2016 |
|
|
||||
Rev Julian Browning | Ymddiriedolwr | 05 December 2014 |
|
|
||||
Judith Christine Mather | Ymddiriedolwr | 16 May 2014 |
|
|
||||
AIDEN HARGREAVES-SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Patrick Hartley | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN FORDE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £518.55k | £392.46k | £408.78k | £494.47k | £443.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £515.10k | £402.20k | £408.03k | £496.44k | £469.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.92k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £409.87k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.43k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.35k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £91.90k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £46.50k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £512.26k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.84k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.97k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £11.68k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ALL SAINTS VICARAGE
7 MARGARET STREET
LONDON
W1W 8JG
- Ffôn:
- 02076361788
- E-bost:
- office@ASMS.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window