Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN, KIRKHEATON, WEST YORKSHIRE
Rhif yr elusen: 1134019

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Ian Robert Jones | Cadeirydd | 25 April 2017 |
|
|||||
David Stanley Ashwell | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
Sean Gareth Womack | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
Alan Glendinning Hinchcliffe | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Alison Leonard | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Colin Luke Chawner | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Karen Louise Atkinson | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Nigel William Codman | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Alan George Dunlop | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Charles Rodney Manfield | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Christopher Charles Sheard | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Jean Littlewood | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Dr Jonathan Mark Gurr | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|||||
Andrew Donald Sheard | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Irene Margaret Rodgerson | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||
Stephen Alan Conley | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||
Maxine Julie Booth | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||
Robert William Eabry | Ymddiriedolwr | 25 January 2013 |
|
|
||||
Joan Dickinson | Ymddiriedolwr | 26 April 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.