CHELSEA, HAMMERSMITH AND FULHAM METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1133940
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (63 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision and maintenance of buildings for worship. Provides a structure to enable churches in the circuit to carry out their mission. Trains local preachers and lay leaders. Promotes Christian faith through Circuit services.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £308,718
Cyfanswm gwariant: £408,397

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hammersmith And Fulham
  • Kensington And Chelsea

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Chwefror 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • HAMMERSMITH AND FULHAM METHODIST CIRCUIT (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

18 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Faith Mwari Nyota Cadeirydd 01 September 2022
CHELSEA METHODIST CHURCH AND PASTORAL CENTRE
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 313 diwrnod
LONDON DISTRICT OF THE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Alvin Roncal Ymddiriedolwr 01 September 2023
CHELSEA METHODIST CHURCH AND PASTORAL CENTRE
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 313 diwrnod
James Thomas Goode Ymddiriedolwr 01 September 2023
THE OPEN HANDS - GAMBIA
Derbyniwyd: Ar amser
Esther Olawunmi Fatogun Ymddiriedolwr 01 September 2022
ASKEW ROAD CHURCH (METHODIST/UNITED REFORMED)
Derbyniwyd: Ar amser
Julie Carole Roberts Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
David Tamby Rajah Ymddiriedolwr 13 September 2021
Dim ar gofnod
Rev Nigel Timothy Cowgill Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Colmeta Arletta Thorpe Ymddiriedolwr 05 May 2021
CHELSEA METHODIST CHURCH AND PASTORAL CENTRE
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 313 diwrnod
Gertie Barker Ymddiriedolwr 01 May 2021
ASKEW ROAD CHURCH (METHODIST/UNITED REFORMED)
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Ayodeji Emmanuel Okegbile Ymddiriedolwr 01 May 2021
Dim ar gofnod
Rev Iesinga Vunipola Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
ALBERT ADRIAN MONTAGUE GRIGG Ymddiriedolwr 19 January 2019
RIVERCOURT METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ALAN FREDERICK MILLS Ymddiriedolwr 01 September 2018
CROYDON NEIGHBOURHOOD CARE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
CHELSEA METHODIST CHURCH AND PASTORAL CENTRE
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 313 diwrnod
CROYDON METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Thomas Lawrence Ymddiriedolwr
RIVERCOURT METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
SUNDAY SUPPERS
Cofrestrwyd yn ddiweddar
JANE KESSIWAH-BOBIE BA BUS COM Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CHRISTOPHER JOHN CORTON B.SC, M.ED Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
EUNICE MENSAH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Olateju Ayoola Fatogun MBA BUS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £300.91k £300.64k £1.02m £370.77k £308.72k
Cyfanswm gwariant £258.51k £269.66k £268.88k £336.40k £408.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £22.19k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £127.02k N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £145.24k N/A N/A
Incwm - Arall N/A N/A £14.10k N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £225.37k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £43.24k N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £5.91k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £17.67k N/A N/A
Gwariant - Arall N/A N/A £275 N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 01 Medi 2024 63 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

01 Medi 2024 63 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 18 Mawrth 2024 262 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 07 Rhagfyr 2023 160 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 11 Medi 2022 73 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 11 Medi 2022 73 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 16 Ebrill 2022 290 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

16 Ebrill 2022 290 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 08 Gorffennaf 2020 8 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 08 Gorffennaf 2020 8 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
155a Kings Road
Chelsea
London
Ffôn:
02073529305