ST THOMAS METHODIST CHURCH, EXETER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides religious worship and teaching open to all. The Church seeks to care for both those within its membership and the wider community and to serve the community in which it is set.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

18 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 17 Mawrth 2010: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Donna Alice Leigh | Cadeirydd | 01 September 2024 |
|
|
||||
Ann Matthews | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|||||
Crawford Taylor Munro | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|||||
Daliah June Ley | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Trevor Prouse | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
PETER STUART GOODWIN | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Esther Reed | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Josephine James | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Paul Hunkin | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Susan Shute | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Andrew Bolton | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Mary Bews | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Rachel Scott | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
David House | Ymddiriedolwr | 19 November 2017 |
|
|
||||
DAVID BRADFORD | Ymddiriedolwr | 19 November 2017 |
|
|||||
David Kirk | Ymddiriedolwr | 10 July 2016 |
|
|
||||
JANET LEE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PETER CHARLES BENNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £170.68k | £169.31k | £65.51k | £70.96k | £60.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £156.28k | £163.10k | £65.92k | £58.48k | £60.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 02 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 02 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 21 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 21 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 07 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 07 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Thomas Methodist Church
110-111 Cowick Street
EXETER
EX4 1JE
- Ffôn:
- 01392255791
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window