THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CULLOMPTON

Rhif yr elusen: 1134703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

OUR MISSION IS TO "REVEAL THE HEART OF JESUS IN THE HEART OF OUR COMMUNITY". THE CORE PARISH HAS A POPULATION OVER 10,000 AND THIS IS SET TO DOUBLE IN THE NEXT 15 YEARS. THE CHURCH IS LOOKING AT NEW EXPRESSIONS OF "DOING CHURCH" WITHOUT REFERENCE TO THE MAIN CHURCH BUILDING AND IS SEEKING TO PLANT CHURCH COMMUNITIES ACROSS THE WIDER CULM VALLEY AREA

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £330,482
Cyfanswm gwariant: £341,641

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Mawrth 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST ANDREWS CHURCH, CULLOMPTON (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Trudy Miller Ymddiriedolwr 14 April 2025
Dim ar gofnod
Dorcas Moore Ymddiriedolwr 14 April 2025
Dim ar gofnod
Bethany Handford Ymddiriedolwr 14 April 2025
Dim ar gofnod
Peter Lawton Ymddiriedolwr 15 April 2024
Dim ar gofnod
Richard Buzzacott Ymddiriedolwr 15 April 2024
Dim ar gofnod
Karen Mary Deare Ymddiriedolwr 17 April 2023
Dim ar gofnod
Sally Ann Wilson Ymddiriedolwr 15 April 2023
Dim ar gofnod
Anthony James William Bryant Ymddiriedolwr 14 November 2022
THE MID DEVON COMMUNITY FAMILY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Adam Michael Brooks Ymddiriedolwr 13 April 2021
Dim ar gofnod
Philip George Charles Cornish Ymddiriedolwr 13 April 2021
Dim ar gofnod
Christopher John Cozens Ymddiriedolwr 04 November 2020
Dim ar gofnod
Sarah Katrina Stuchbery Ymddiriedolwr 04 November 2020
Dim ar gofnod
Martin John Smith Ymddiriedolwr 04 November 2020
Dim ar gofnod
Stephen James Foster Ymddiriedolwr 04 November 2020
Dim ar gofnod
Edward Thompson Ymddiriedolwr 28 April 2015
Dim ar gofnod
Keith David Rushforth Ymddiriedolwr 23 April 2014
Dim ar gofnod
Rev Ed Hobbs Ymddiriedolwr 01 November 2013
CHURCH PASTORAL AID SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £302.38k £335.73k £287.02k £304.28k £330.48k
Cyfanswm gwariant £301.16k £267.14k £321.24k £329.89k £341.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £57.39k £9.73k N/A £6.70k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 27 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 27 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 12 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 12 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 31 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 18 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 18 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 22 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 22 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St Andrew's Church Office
c/o Cullompton Community Centre
1 Pye Corner
Cullompton
Devon
EX15 1JX
Ffôn:
0188433249