Ymddiriedolwyr MILTON KEYNES METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1137998
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

39 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Tendayi Pearce Ymddiriedolwr 14 March 2023
Dim ar gofnod
Jacqueline Commey Ymddiriedolwr 14 March 2023
Dim ar gofnod
Yvonne Valerie Swannell Ymddiriedolwr 01 June 2021
Dim ar gofnod
John Terence Careford Ymddiriedolwr 24 May 2021
Dim ar gofnod
Richard Antwi-Gyamfi Ymddiriedolwr 01 February 2021
Dim ar gofnod
Rev Edson Dube Ymddiriedolwr 01 September 2020
CHURCHES TOGETHER IN MILTON KEYNES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
NORTHAMPTON METHODIST DISTRICT
Derbyniwyd: Ar amser
Celia Ann Foster Ymddiriedolwr 07 February 2020
Dim ar gofnod
David Ronald Jones Ymddiriedolwr 01 January 2020
Dim ar gofnod
David Arthur Sweetnam Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Lynne Denise Smith Ymddiriedolwr 01 April 2019
WATLING VALLEY ECUMENICAL PARTNERSHIP
Derbyniwyd: 116 diwrnod yn hwyr
Berlinda Boachie Tawiah Ymddiriedolwr 01 April 2019
Dim ar gofnod
Carl Anthony Pinnock Ymddiriedolwr 01 April 2019
Dim ar gofnod
Daniel Joseph Mahon Ymddiriedolwr 01 March 2019
Dim ar gofnod
Ann Beverley Beaton Ymddiriedolwr 28 January 2019
Dim ar gofnod
Pamela Margaret Harvey Ymddiriedolwr 13 December 2018
Dim ar gofnod
Peter John Galsworthy Ymddiriedolwr 13 December 2018
Dim ar gofnod
Susan Elizabeth Batten Ymddiriedolwr 13 December 2018
Dim ar gofnod
Deacon Stephen John Peck Ymddiriedolwr 13 December 2018
Dim ar gofnod
Adrian Schofield Ymddiriedolwr 13 December 2018
Dim ar gofnod
Richard Okane Adjei Ymddiriedolwr 13 December 2018
Dim ar gofnod