Ymddiriedolwyr Cornerstone Methodist Church
Rhif yr elusen: 1134052

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev GAVIN PATRICK HANCOCKS BTH | Cadeirydd | 01 October 2016 |
|
|||||
John Douglas Williams | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Denise Sillett | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
David Randell | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
MARGARET ELAINE DANIELL | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Christine Anne Dale | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Ernest Rodney Shaw | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Teresa Helen Thomson | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
John Neville Dale BA Hons | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
PETER STANLEY BRAMHILL | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Susan Ann Randell | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Elaine Grace Tunbridge | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
CHRISTINE MARGARET LAWLEY BEdHons MA | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|||||
Deacon SARAH JANE PITKEATHLY | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|||||
David Patrick Gilbert | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
Frederick William King | Ymddiriedolwr | 28 February 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.