GRACIOUS STREET METHODIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1133967
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

PROVIDE COMMUNITY OPPORTUNITIES IN A CARING CHRISTIAN ENVIRONMENT. WORSHIP FOR ALL AGES AND STYLES EACH SUNDAY. COFFEE BAR AND CHANGING PLACE FACILITY

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £220,617
Cyfanswm gwariant: £250,616

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Swydd Gaerefrog

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Chwefror 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

30 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev GORDON HAY Cadeirydd 01 September 2018
Dim ar gofnod
ALAN SHANKSTER Ymddiriedolwr 11 October 2022
Dim ar gofnod
MORAG ROSS Ymddiriedolwr 11 October 2022
Dim ar gofnod
LYNNE BULLOCK Ymddiriedolwr 11 October 2022
Dim ar gofnod
DEACON ROSEMARY COGGRAVE Ymddiriedolwr 11 October 2022
Dim ar gofnod
ANTHONY PEARSON Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
THOMAS RODNEY MOXLEY Ymddiriedolwr 10 August 2022
Dim ar gofnod
Nick Garrett Ymddiriedolwr 15 May 2022
CHAIN LANE COMMUNITY HUB
Derbyniwyd: Ar amser
MIKE HUGHES Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Dr ANNE THICKETT Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
Liz Rochester Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
JOHN COOK Ymddiriedolwr 16 September 2017
Dim ar gofnod
Rev Ben Clowes Ymddiriedolwr 31 August 2017
Dim ar gofnod
VICKIE WRIGGLESWORTH Ymddiriedolwr 10 May 2016
Dim ar gofnod
HILARY ETHEL WILKINSON Ymddiriedolwr 15 May 2015
Dim ar gofnod
Rev PETER WHITTAKER BA Ymddiriedolwr 15 May 2015
Dim ar gofnod
DOREEN WHITTAKER Ymddiriedolwr 15 May 2015
Dim ar gofnod
LIBBY COOKE Ymddiriedolwr 15 May 2015
Dim ar gofnod
Michael Victor Borkett Ymddiriedolwr 12 March 2015
Dim ar gofnod
TIMOTHY WEBSTER Ymddiriedolwr 12 March 2014
Dim ar gofnod
SUSAN WALKINGTON Ymddiriedolwr 01 January 2014
Dim ar gofnod
VICKIE TAYLOR Ymddiriedolwr 01 September 2013
Dim ar gofnod
SUSAN WHALLEY Ymddiriedolwr 12 March 2013
Dim ar gofnod
JEANETTE MOWAT Ymddiriedolwr 01 September 2012
Dim ar gofnod
DAVID ROCHESTER Ymddiriedolwr 02 May 2012
Dim ar gofnod
Graham Taylor Ymddiriedolwr 01 September 2010
NIDD VALLEY METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
ALAN MIDDLETON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
BILL RODHAM Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
RACHEL WATSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ELEANOR BORKETT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £189.09k £243.85k £211.82k £211.82k £220.62k
Cyfanswm gwariant £192.68k £217.19k £189.73k £189.73k £250.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 24 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 24 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 21 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 21 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 24 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 24 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 26 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 26 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 07 Hydref 2020 99 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 07 Hydref 2020 99 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Gracious Street Methodist Church
Chapel Street
KNARESBOROUGH
HG5 8AN
Ffôn:
01423860166