THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ALKMUNDS DUFFIELD

Rhif yr elusen: 1134125
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Church ministers to Duffield and the surrounding area with teaching on Christian faith to people of all ages. We provide services of baptism, thanksgiving, marriage and funerals together with pastoral care associated with these and other events and also regular corporate worship. Co-operating with local churches we help the Homeless and with other organisations we work for World Mission.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £251,944
Cyfanswm gwariant: £250,619

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Derby

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Chwefror 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • DUFFIELD PARISH CHURCH PCC. (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev James Thomas Hughes Cadeirydd 06 September 2016
FELLOWSHIP OF WORD AND SPIRIT
Derbyniwyd: Ar amser
THE DUFFIELD GIRLS' AND INFANTS' RELIGIOUS EDUCATION FUND
Derbyniwyd: Ar amser
EDWARD POTTERELL'S ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCH SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE DUFFIELD ENDOWED SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE LATIMER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE BATES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Jodi Margaret Gray Mrs Ymddiriedolwr 26 April 2023
THE DUFFIELD GIRLS' AND INFANTS' RELIGIOUS EDUCATION FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Emma Rollin Ymddiriedolwr 26 April 2023
Dim ar gofnod
Dr Christine Fraser-Moodie Ymddiriedolwr 18 May 2022
Dim ar gofnod
Elaine Parkin Ymddiriedolwr 18 May 2022
Dim ar gofnod
Gillian Elisabeth Linford Ymddiriedolwr 23 June 2021
Dim ar gofnod
Janet Elizabeth Roulstone Ymddiriedolwr 23 June 2021
Dim ar gofnod
Dr Roger David White Ymddiriedolwr 23 June 2021
Dim ar gofnod
Thomas Reith Gray Ymddiriedolwr 10 April 2019
Dim ar gofnod
Anna Mary Maddison Ymddiriedolwr 10 April 2019
JOSEPH WEBSTER'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
NICK PEACOCK Ymddiriedolwr 05 December 2012
THE DUFFIELD ENDOWED SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Paul Alastair Linford Ymddiriedolwr 05 December 2012
THE DUFFIELD GIRLS' AND INFANTS' RELIGIOUS EDUCATION FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Marion Elizabeth TAULBUT Ymddiriedolwr
THE DUFFIELD ENDOWED SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
JOSEPH WEBSTER'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
DUFFIELD AND LITTLE EATON TRUST FOR GOSPEL MINISTRY
Derbyniwyd: Ar amser
MELINDA JANE PEACOCK Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
RICHARD LINDOP Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £214.09k £240.78k £210.68k £209.62k £251.94k
Cyfanswm gwariant £222.02k £218.53k £205.46k £239.15k £250.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £4.28k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 18 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 18 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 17 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 17 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 13 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 10 Tachwedd 2022 10 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 18 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 18 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 21 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 21 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St Alkmund's Church
Church Drive
Duffield
DE56 4BA
Ffôn:
01332840677