PRESTON RIBBLE METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Preston Ribble Circuit enabled worship across thirteen places of worship with six ordained Ministers, four lay workers and twenty eight lay preachers. In addition significant social care was exercised through programmes by the churches. The Circuit supports the churches in their mission, ministry and worship. The Circuit now follows our "Following Jesus Loving Communities" policy document.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£772,774
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £683.70k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £28.29k | |
Arall | £60.79k |
Cyfanswm gwariant:
£626,358
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £626.36k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £626.36k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £146.42k |
Pobl

8 Gweithwyr
70 Ymddiriedolwyr
765 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 17 Mawrth 2010: Previously excepted registration
- PRESTON METHODIST CIRCUIT (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
70 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Squire | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||||
Barbara Ashcroft | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Lynne Moorhouse | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Rachael Abram | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Julia Robinson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Wendy Yates | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Veronica Frost | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Ken Wales | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Rev Michael Grimsley | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Simon Skidmore | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Linda Morgan | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Harry Duckett | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
John Jefferson | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Edward Sidgreaves | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Suzanne Stewart | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||||
Rhona Goulden | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Carolyn Hothersall | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Alan Mears | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Wendy Bennett | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||||
Darren Arnold | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
Rev Karen Le Mouton | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
Sarah O'Halloran | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||||
Rev John Maiden | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Rev Barbara Pettitt | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Dorothy Crane | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Desley Jefferson | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Paul Blackett | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Denise Johnson | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Ruth Millward-Hopkins | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
Marion Hancock | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||||
John Leigh | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||||
Davina Hinchliffe | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||||
Rev Jane Wild | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||||
Judith Gallagher | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||||
Ron Bosworth | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||||
Elizabeth Bourne | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||||
Michael Oldfield | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||||
Mike Ellis | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||||
John Cocker | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||||
Sandra Atkins | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||||
Rebecca Ainsworth | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||||
Gillian Ferris | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|||||||
David Lowes | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|||||||
Elizabeth Warnock | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|||||||
Gill Mason | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|||||||
John Atkins | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|||||||
Graham Turner | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||
MELVINA WATSON | Ymddiriedolwr | 22 June 2015 |
|
|
||||||
ELIZABETH ANN LEIGH | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||||
Dr Anthony William Andrews | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|||||||
GEOFFREY WHALLEY | Ymddiriedolwr | 22 September 2011 |
|
|
||||||
ROBERT MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 22 September 2011 |
|
|
||||||
SUE DAVIES | Ymddiriedolwr | 02 June 2011 |
|
|
||||||
DR CAROL SPENCER B.A., M.A., PH.D., | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ANNE MARGARET WHALLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JENNY BERRILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JOHN NORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
HENRY DAVID ROSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MICHAEL SIDGREAVES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Peter David Taylor | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
JOHN ELLIOTT FERRIS MICSA | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
JOHN DUNCAN SPENCER | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
LESLEY ANNE BIRKETT | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
DAVID GRAHAM EVANS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
JENNIFER TILLOTSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
Zoe Elizabeth Ainsworth | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
STEPHEN WILLIAM GREGORY B.SC. | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
CAROLE JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PETER SAMSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
LYNNE LESLEY WATSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £459.76k | £438.08k | £462.62k | £720.71k | £772.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £582.05k | £568.83k | £645.72k | £640.44k | £626.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.51k | £19.90k | £331 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £656.67k | £683.70k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £3.33k | £28.29k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £60.71k | £60.79k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £640.44k | £626.36k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £1.41k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | £1.49m | £1.54m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | £50.58k | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | £984.23k | £1.21m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | £56.84k | £133.81k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | 29 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | 29 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PRESTON RIBBLE CIRCUIT OFFICE
1 WATLING STREET ROAD
FULWOOD
PRESTON
PR2 8EA
- Ffôn:
- 01772713743
- E-bost:
- pr_adm1n@outlook.com
- Gwefan:
-
prestonribblemethodistcircuit.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window