Ymddiriedolwyr PRESTON RIBBLE METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1135004
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (29 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

70 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Margaret Squire Ymddiriedolwr 01 March 2023
Dim ar gofnod
Barbara Ashcroft Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Lynne Moorhouse Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Rachael Abram Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Julia Robinson Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Wendy Yates Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Veronica Frost Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Ken Wales Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Rev Michael Grimsley Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Simon Skidmore Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Linda Morgan Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Harry Duckett Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
John Jefferson Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Edward Sidgreaves Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Suzanne Stewart Ymddiriedolwr 01 March 2021
Dim ar gofnod
Rhona Goulden Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Carolyn Hothersall Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Alan Mears Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Wendy Bennett Ymddiriedolwr 01 March 2020
Dim ar gofnod
Darren Arnold Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod