Hanes ariannol THE GILLINGHAM COMMUNITY AND LEISURE TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1138571
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.09m £839.24k £1.52m £1.53m £1.60m
Cyfanswm gwariant £1.21m £1.00m £1.39m £1.68m £1.79m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £113.15k £302.37k £34.08k £9.80k £16.05k
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £35.00k £40.58k £9.80k £16.05k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £152.07k £45.45k £212.90k £363.19k £258.29k
Incwm - Weithgareddau elusennol £827.48k £456.40k £1.02m £1.16m £1.32m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £47 £20 £16 £253 £1.07k
Incwm - Arall £113.15k £302.37k £242.20k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.13m £957.06k £1.21m £1.52m £1.66m
Gwariant - Ar godi arian £86.92k £29.11k £91.53k £154.02k £126.84k
Gwariant - Llywodraethu £0 £8.31k £6.30k £8.08k £8.99k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £16.71k £87.71k £7.58k £0