Ymddiriedolwyr SUTTON METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1135076
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

41 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Catherine Hutton Cadeirydd 10 September 2020
Dim ar gofnod
Rev Jonathan Dean Ymddiriedolwr 18 September 2024
CROYDON METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
PURLEY CIRCUIT OF THE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
LONDON DISTRICT OF THE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
EALING TRINITY METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Westminster Methodist Central Hall Trust
Derbyniwyd: Ar amser
Abigail Hustler Ymddiriedolwr 23 May 2024
Dim ar gofnod
Eleanor Rachel Gravenor BA MA PGCE Ymddiriedolwr 23 May 2024
Dim ar gofnod
Martin Lloyd Wright Ymddiriedolwr 23 May 2024
Dim ar gofnod
Raviraj Saravanamuttu Ymddiriedolwr 23 May 2024
Dim ar gofnod
Robert Douglas Hill BA Ymddiriedolwr 14 September 2023
EPSOM METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Mark Angel Ymddiriedolwr 14 September 2023
EPSOM METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Katharine Lindsey Castledine BA FCA CTA Ymddiriedolwr 14 September 2023
EPSOM METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Christine Cox Ymddiriedolwr 14 September 2023
EPSOM METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Hendry Ponniah M Min Ymddiriedolwr 14 September 2023
TRINITY CHURCH, SUTTON
Derbyniwyd: Ar amser
Michael Robert Peter Ball Ymddiriedolwr 06 June 2023
Dim ar gofnod
Rev Marie Poole Ymddiriedolwr 06 September 2022
CARSHALTON METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Jane Rosemary Barden Ymddiriedolwr 07 June 2022
Dim ar gofnod
Richard Vijendran Asirwatham Ymddiriedolwr 09 September 2021
Dim ar gofnod
Anthony Peter Woolfenden B.A. Ymddiriedolwr 08 June 2021
Dim ar gofnod
Rev Bethany Lynn Lewis Ymddiriedolwr 08 June 2021
Dim ar gofnod
Ka Fai Man Ymddiriedolwr 10 September 2020
Dim ar gofnod
Eleanor Dorothy Pinfold LLB Ymddiriedolwr 05 September 2019
Dim ar gofnod
Richard John Cornwell Ymddiriedolwr 17 May 2017
TRINITY CHURCH, SUTTON
Derbyniwyd: Ar amser