THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF DUKINFIELD ST JOHN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Regular public worship open to all; provision of sacred space for personal prayer and contemplation; pastoral work, including visiting the sick and bereaved; teaching of Christianity; taking of religious assemblies in schools; promotion of the whole mission of the Church through activities for senior citizens, parents and toddlers and other groups; supporting other charities in the UK and overseas
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

20 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Tameside
Llywodraethu
- 02 Mawrth 2010: Previously excepted registration
- ST JOHN'S PCC, DUKINFIELD (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Hayes | Cadeirydd |
|
|
|||||
Vanessa Zanft | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Denise Michele Connolly | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Catherine Patricia Burgess | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Isaac Grant Morrison | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Broadbent | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
John Gerard Leigh | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Jane Louise Metcalfe | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Helena Marie Hill | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Karen Dewsnap Clarke | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Andrew Knight | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Erica Splawnyk | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Valerie Devlin | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
OSYP SPLAWNYK | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
PETE DEVLIN | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|||||
Ben Hayes | Ymddiriedolwr | 13 April 2014 |
|
|
||||
LUCY MARY LEECH | Ymddiriedolwr | 14 July 2013 |
|
|
||||
IAN LEECH | Ymddiriedolwr | 14 April 2011 |
|
|
||||
PATRICIA MARGARET BRADSHAW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WENDY CLIFFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £152.85k | £137.73k | £155.29k | £151.78k | £151.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £155.50k | £142.05k | £123.16k | £170.76k | £166.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Johns Church
Vicarage Drive
DUKINFIELD
SK16 5HZ
- Ffôn:
- 01613388199
- E-bost:
- office@stjohnsdukinfield.com
- Gwefan:
-
stjohnsdukinfield.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window