LINACRE METHODIST MISSION AND NEIGHBOURHOOD CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To carry out religious activities. To provide premises for use by a wide range of community groups and activities. To carry out youth work, uniformed and non-uniformed.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Sefton
Llywodraethu
- 05 Chwefror 2010: Previously excepted registration
- LINACRE MISSION (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Ian Joseph Kaili Hu | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|
||||
Dot Dickson | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Rev Neil Stubbens | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Nigel Harrison | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Sandra Bell | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
JOHN LANGTON | Ymddiriedolwr | 18 February 2014 |
|
|
||||
MARGARET ELAINE LANGTON | Ymddiriedolwr | 29 July 2012 |
|
|||||
MARGARET EDNA WHEELER | Ymddiriedolwr | 29 July 2012 |
|
|
||||
VALERIE IRIS COUSINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEAN BARNES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
VALERIE ANNE GEE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOAN CUMMING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VIVIENNE MARRIOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS LIZ SHAW | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.31k | £819.49k | £438.15k | £66.62k | £178.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £97.28k | £816.19k | £444.47k | £57.84k | £95.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £798.24k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £20.43k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £2.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £465 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £365 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £2.12k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £53.05k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £763.14k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 21 Awst 2024 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 21 Awst 2024 | 52 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 19 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 19 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 11 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 11 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 11 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 11 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
METHODIST CHURCH ACT (1939), METHODIST CHURCH FUNDS ACT (1960) AND DEED OF UNION (1932)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Linacre Methodist Mission
Linacre Road
Litherland
Liverpool
L21 8NS
- Ffôn:
- 01519331707
- E-bost:
- linacremission@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window