MILKY WAY (UK) TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The trustees currently have a policy of supporting projects which further the education relation needs of dis-advantaged young people in India (but not limited to India).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- India
Llywodraethu
- 19 Rhagfyr 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1086173 STRONGBONES CHILDREN'S CHARITABLE TRUST
- 17 Mehefin 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUSHAL KUMAR | Cadeirydd |
|
|
|||||
AKSHAY SHAH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REMI WILLIAM JACQUES BOURRETTE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GEETIKA RAI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PRIYA KUMAR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ISABELLE MARIE ELEONORE BOURRETTE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34 | £25 | £1 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £5.00k | £11.74k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 03 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 01 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 16 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 17 Awst 2020 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 10 MAY 2010
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES MUST APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN FURTHERING THE FOLLOWING OBJECTS ("THE OBJECTS"), IN BUT NOT LIMITED TO, INDIA: 1. TO ADVANCE EDUCATION FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, BY PROVIDING FINANCE, SUPPORT AND/OR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FOR EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS; 2. TO OTHERWISE ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY FOR THOSE WHO ARE SOCIALLY OR ECONOMICALLY DISADVANTAGED OR IN NEED; 3. TO RELIEVE POVERTY AND NEED IN PARTICULAR FOR SOCIALLY OR ECONOMICALLY DISADVANTAGED ADULTS AND CHILDREN; AND 4. TO RELIEVE SICKNESS AND PROMOTE HEALTH, IN PARTICULAR BY PROVIDING OR ASSISTING WITH THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES.
Maes buddion
INDIA:
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
26A ROLAND WAY
LONDON
SW7 3RE
- Ffôn:
- 07764655397
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window