EVESHAM METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide acts of worship for members of the church and non-members. Provide a sacred space (building) for prayer & contemplation. Teach Christianity through sermons, courses and small groups. Perform pastoral work (visiting the sick and the bereaved). Provide a toddlers group, sunday school and womens group with a Christian ethos. Support other charities in the UK & overseas with money & prayer.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

23 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 13 Ebrill 2010: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Katherine Jill Pickering | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|||||||
Rev Elizabeth Mary Harris | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|||||||
Margaret Saunders | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|||||||
Joanna Davis | Ymddiriedolwr | 04 June 2023 |
|
|
||||||
Brenda Morton | Ymddiriedolwr | 04 June 2023 |
|
|
||||||
Kathleen Wadams | Ymddiriedolwr | 04 June 2023 |
|
|
||||||
Michael Hardstaffe | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||||
Dirk Doorduyn | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||||
Rachel Sarah Care | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||||
JEAN PRITCHARD | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|
||||||
MRS PAULINE GEARY | Ymddiriedolwr | 09 November 2016 |
|
|
||||||
MARGARET VOYIAGIS | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||||
VIV JONES | Ymddiriedolwr | 03 April 2014 |
|
|
||||||
SHEILA WEARY | Ymddiriedolwr | 26 November 2013 |
|
|||||||
REV DAVID ARTHER HASLAM | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
||||||
ERIC GEORGE HENRY JONES | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
||||||
SHEILA JOYCE HIMSWORTH | Ymddiriedolwr | 27 September 2013 |
|
|||||||
MRS ROS KANE | Ymddiriedolwr | 28 August 2013 |
|
|
||||||
Margaret Anne Fuller | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
DIANE CAPEL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
JOYCE ANN DAVEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
LINDA RICHARDSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ANDREW CHARLES PHILIP CAPEL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £75.98k | £77.45k | £83.03k | £83.49k | £80.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £78.32k | £117.65k | £84.28k | £86.91k | £92.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 10 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2024
(Mae'r cyfrifon |
10 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 08 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 08 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 16 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2022
(Mae'r cyfrifon |
16 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 09 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2021
(Mae'r cyfrifon |
09 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 17 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 17 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Evesham Methodist Church
71 Bridge Street
EVESHAM
WR11 4SF
- Ffôn:
- 01386442380
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window