Ymddiriedolwyr THE METHODIST CHURCH, BURY CIRCUIT 06/08

Rhif yr elusen: 1134694
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

41 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev KATHY SELBY Cadeirydd 12 February 2013
Dim ar gofnod
Craig Aspey Ymddiriedolwr 25 September 2021
Dim ar gofnod
Carel Van Bentum Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Rev David Michael Somerville Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Rachel Chalmers Ymddiriedolwr 01 February 2019
Dim ar gofnod
Thomas King Ymddiriedolwr 01 February 2019
Dim ar gofnod
Susan Grant Ymddiriedolwr 01 January 2019
Dim ar gofnod
Susan Applegate Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
Lindsay Sweeney Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
Raymond Townsend Ymddiriedolwr 01 May 2018
Dim ar gofnod
John Leyland Ymddiriedolwr 01 August 2017
FRIENDS OF NUTTALL PARK
Derbyniwyd: Ar amser
RAMSBOTTOM HERITAGE SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Ian Charles Cree Ymddiriedolwr 01 May 2017
Dim ar gofnod
JEAN BIRTWELL Ymddiriedolwr 01 January 2017
BURY GATEWAY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Jeremy Hackett Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
Rosamund Myfanwy Brown Ymddiriedolwr 01 September 2015
Dim ar gofnod
Leslie Stuart Chatburn Ymddiriedolwr 01 September 2015
Dim ar gofnod
Michael Hainsworth Ymddiriedolwr 01 January 2015
Dim ar gofnod
Kathleen Armour Ymddiriedolwr 01 September 2014
Dim ar gofnod
Deacon Michelle Brocklehurst Ymddiriedolwr 01 September 2014
Dim ar gofnod
Brian Sharples Ymddiriedolwr 01 September 2014
Dim ar gofnod