Hanes ariannol BASO-THE ASSOCIATION FOR CANCER SURGERY

Rhif yr elusen: 1136067
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £122.45k £138.74k £133.08k £120.30k £218.05k
Cyfanswm gwariant £165.45k £79.57k £111.14k £146.43k £221.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A